Niels Wøldiche
Karrieren startede hos: | REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.918' DKK DYREFONDET (2023) |
Største underskud: | -5.260' DKK IRIS OG HENRY ENGLUNDS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 48.156' DKK IRIS OG HENRY ENGLUNDS FOND (2014) |
Største gæld: | 65.946' DKK IRLUND INVEST A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DYREFONDET (2023) |
Seed: 1790919326
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (tidligere KNP HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Wøldiche i 34 år 7 måneder, før stoppet d. 17. oktober 1989.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. januar 2007.
Bestyrelsesposter (7)
-
Indtrådt: 01.07.2001
-
IRLUND INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2004 -
IRIS OG HENRY ENGLUNDS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.1991 -
INVESTERINGS-AKTIESELSKABET RYBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2001 -
AKTIESELSKABET HEMIBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2001 -
IRLUND INVEST II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2001 -
PUGET-VERGIE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Dyrlæge Niels Wøldiche (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
Dyrlæge Niels Wøldiche (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2016
Registreringsdato: 19.10.2016 -
SERVICEVET 1 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2015
Registreringsdato: 08.10.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Wøldiche har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET HEMIBA der præsenterede et overskud på 1.784' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos IRIS OG HENRY ENGLUNDS FOND der præsenterede et underskud på 5.260' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 7 måneder fra 1955 til 1989 hos REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.918' DKK (DYREFONDET).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 709' DKK (AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.098' DKK (DYREFONDET).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.547' DKK (PUGET-VERGIE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Svend Peder Falk-rønne.