Arne Simonsen
Erhvervsaktiv: | 4. maj 1979 - 4. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | KØBENHAVNS FRIHAVNS- OG STEVEDORESELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 746.095' DKK A.S. SCAN HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -25.072' DKK SCAN-SHIPPING A/S (Nu: SCAN-SHIPPING HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 2.365.832' DKK SCAN GROUP A/S (2022) |
Største gæld: | 306.173' DKK A.S. SCAN HOLDING A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af UNITED ARAB AGENCIES A/S (36 år 10 måneder) |
Seed: 1206158615
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Arne Simonsen. Første gang Arne var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1979 ved KØBENHAVNS FRIHAVNS- OG STEVEDORESELSKAB A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Arne Simonsen i 16 år, før fratrædelsen den 9. maj 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 1997.
Tidslinje (88)
-
A. Simonsen Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
A.S. SCAN HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
SCAN GROUP A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023
Blå bog (fortsat)
Arne har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 45 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.05.2023 - 08.05.2023
Reel ejer
09.05.2023 - 16.07.2024
Ejerandel: 43,75% -
Reel ejer
14.08.2020 - 23.11.2022
Reel ejer
24.11.2022 - 16.07.2024
Ejerandel: 22,31% -
Reel ejer
01.06.2015 - 06.01.2019
Bestyrelsesmedlem
01.06.2015 - 01.05.2023
Reel ejer
07.01.2019 - 23.11.2022
Reel ejer
24.11.2022 - 16.07.2024
Ejerandel: 43,75% -
Reel ejer
13.10.2011 - 06.01.2019
Bestyrelsesmedlem
02.09.2015 - 01.05.2023
Reel ejer
07.01.2019 - 23.11.2022
Reel ejer
24.11.2022 - 16.07.2024
Ejerandel: 43,75% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2009 - 01.10.2014
Reel ejer
02.09.2009 - 06.01.2019
Reel ejer
07.01.2019 - 23.11.2022
Reel ejer
24.11.2022 - 16.07.2024
Ejerandel: 43,75%
Arne Simonsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved A.S. SCAN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 746.095' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved SCAN-SHIPPING A/S (Nu: SCAN-SHIPPING HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 25.072' DKK.
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 11 måneder fra 1996 til 2023 hos SIMON'S GOLF A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 163.114' DKK (SCAN GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.041' DKK (SCAN-SHIPPING A/S (Nu: SCAN-SHIPPING HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.596.846' DKK (A.S. SCAN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -716' DKK (Scan-Shipping Projects Logistics A/S (Nu: Scan-Shipping Project Logistics A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Sune Simonsen.