Erik Christensen
Karrieren startede hos: | Mahia 17 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.111.072' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2017) |
Største underskud: | -786.491' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.102.923' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2017) |
Største gæld: | 2.403.674' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2016) |
Seed: 1289309102
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved Mahia 17 ApS (tidligere DAGROFA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Christensen i 71 år 11 måneder, før stoppet den 22. oktober 2002.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 174.690' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CHRISCOM ApS
Ejerandel: 100% -
Heden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
CHRISCOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2000
Bestyrelsesposter (4)
-
ANDRESEN INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.09.2007 -
LINDCOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2021 -
FERRUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2024 Ny -
FERRUM HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.02.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (261)
-
FERRUM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
FERRUM ApS (Nu: FERRUM A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
KP Robotics A/S (Nu: Ferrum Robotics A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 93 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2012 - 05.09.2024
Bestyrelsesmedlem
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - 06.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SP GROUP A/S der præsenterede et overskud på 175.716' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved NIC. CHRISTIANSEN INVEST A/S der præsenterede et underskud på 38.786' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 110 forskellige selskaber (heraf 31 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 11 måneder fra 1930 til 2002 hos Mahia 17 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 201.060' DKK (SP GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.177' DKK (Nagel Liller A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.999.519' DKK (DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -77.824' DKK (Nagel Liller A/S).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Lars Christensen.