Henrik Damgaard
Karrieren startede hos: | AAGE DAMGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.982' DKK AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS) (2014) |
Største underskud: | -10.015' DKK AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 164.365' DKK AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS) (2014) |
Største gæld: | 54.059' DKK AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS) (2014) |
Seed: 1937670292
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos AAGE DAMGAARD A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Damgaard i 41 år 1 måned, før stoppet d. 1. juli 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juli 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HD HOLDING TISVILDELEJE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SUSHI ACADEMY ApS
Via HD HOLDING TISVILDELEJE ApS -
Tisvilde Kro ApS
Via HD HOLDING TISVILDELEJE ApS
Direktørposter (2)
-
HD HOLDING TISVILDELEJE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2006 -
SUSHI ACADEMY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
SØRENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2008 -
AAGE DAMGAARD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.1984
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Banzai Street Sushi IVS (Nu: Street Sushi IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
Duck It & Co Hellerup IVS (Nu: Restaurationsselskabet af 26. februar 2020 IVS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017 -
Duck It & Co Hellerup IVS (Nu: Restaurationsselskabet af 26. februar 2020 IVS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
08.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.12.2017 - 22.05.2023
Ejerandel: 49%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HD HOLDING HERNING ApS (Nu: HD HOLDING TISVILDELEJE ApS) kunne fremvise et overskud på 1.952' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HD HOLDING HERNING ApS (Nu: HD HOLDING TISVILDELEJE ApS) kunne fremvise et underskud på 960' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 255' DKK (HD HOLDING HERNING ApS (Nu: HD HOLDING TISVILDELEJE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.799' DKK (AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.770' DKK (AAGE DAMGAARD, HOLDING ApS (Nu: AAGE DAMGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.037' DKK (Tisvilde Kro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Toni Jørgensen.