Jørgen Brinck
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRINCK HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 7.610' DKK ApS CHR. BRINCK & SØN (2015-16) |
Største underskud: | -7.745' DKK ApS CHR. BRINCK & SØN (2020-21) |
Største egenkapital: | 28.370' DKK BØRSEN II ESBJERG ApS (2022) |
Største gæld: | 66.297' DKK BØRSEN II ESBJERG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos ApS CHR. BRINCK & SØN (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRINCK HOLDING ApS (25 år 11 måneder) |
Seed: 634707113
Det begyndte for alvor dengang i 1998 ved BRINCK HOLDING ApS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Jørgen Brinck nu besiddet i 25 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.584' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRINCK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BØRSEN II ESBJERG ApS
Via BRINCK HOLDING ApS -
ALSLEVPARKEN ApS UNDER KONKURS
Via BRINCK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BØRSEN II ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2011 -
BRINCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ALSLEVPARKEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
ALSLEVPARKEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2018
Registreringsdato: 27.02.2018 -
ALSLEVPARKEN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2018
Registreringsdato: 27.02.2018
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
27.10.1998 - Stadig aktiv
Ejer
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
27.02.2018 - 02.07.2024
Reel ejer
27.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.04.1999 - 15.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2005 - 31.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BRINCK HOLDING ApS fremviste et overskud på 5.062' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BØRSEN II ESBJERG ApS fremviste et underskud på 7.326' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.584' DKK (BRINCK HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.320' DKK (BØRSEN II ESBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.482' DKK (BØRSEN II ESBJERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 141' DKK (ALSLEVPARKEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Kurt Vestergaard.