Søren Eich
Karrieren startede hos: | PLUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.257' DKK PLUS GARDEN SYSTEM A/S (Nu: PLUS A/S) (2021) |
Største underskud: | -20.040' DKK CAROSIMA ApS (Nu: CAROFRESIMA ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 49.845' DKK CAROSIMA ApS (Nu: CAROFRESIMA ApS) (2016) |
Største gæld: | 36.319' DKK Sports Academy Denmark Property ApS (2022) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos PLUS GARDEN SYSTEM A/S (Nu: PLUS A/S) (2021) |
Seed: 391384955
Karrieren som leder begyndte for nu flere år siden ved PLUS A/S (tidligere PLUS GARDEN SYSTEM A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Eich i 19 år 2 måneder, før fratrædelsen den 8. juni 1989.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 11.983' DKK.
Tidslinje (62)
-
GO FISHING A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2021
Registreringsdato: 27.01.2021 -
GO FISHING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2021
Registreringsdato: 27.01.2021 -
Olympos ApS (Nu: Sports Academy Denmark ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.08.2020 - 15.12.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.12.1975 - 30.11.1996
Bestyrelsesmedlem
31.12.1975 - 30.11.1996
Bestyrelsesmedlem
21.01.1997 - 09.05.2014
Ejer
21.01.1997 - 14.12.2020
Direktør
21.01.1997 - 13.01.2021
Reel ejer
21.01.1997 - 15.12.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.09.1980 - 10.04.1991
Reel ejer
21.04.1999 - 19.12.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.12.1999 - 27.01.2021
Ejer
28.11.2003 - 14.12.2020
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - 14.01.2021
Reel ejer
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2001 - 27.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Eich har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved GO FISHING A/S der præsenterede et overskud på 2.068' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved GO FISHING A/S der præsenterede et underskud på 410' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år fra 1999 til 2021 hos GO FISHING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.983' DKK (PLUS GARDEN SYSTEM A/S (Nu: PLUS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.279' DKK (CAROSIMA ApS (Nu: CAROFRESIMA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.255' DKK (PLUS GARDEN SYSTEM A/S (Nu: PLUS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.767' DKK (GO FISHING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Boet Efter Søren Eich.