Lis Andersen
Karrieren startede hos: | VINGAARDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.285' DKK MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 94.969' DKK MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S) (2023) |
Største gæld: | 11.868' DKK MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S) (2023) |
Seed: 1665102836
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved VINGAARDEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lis Andersen i 37 år 3 måneder, før stoppet den 6. maj 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.1990
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2015
Registreringsdato: 01.05.2015 -
SCT. ANNÆ PLADS 11, KØBENHAVN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2007
Registreringsdato: 13.04.2007 -
VINGAARDEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.1999
Registreringsdato: 06.05.1999
Blå bog (fortsat)
Lis har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.10.1990 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.1972 - 13.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.02.1962 - 06.05.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Lis Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S) der præsenterede et overskud på 10.285' DKK.
Lis har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 3 måneder fra 1962 til 1999 hos VINGAARDEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Thor Nels Andersen.