Frits Walter Jørgensen
Erhvervsaktiv: | 27. okt. 1992 - 14. sep. 2016 |
Karrieren startede hos: | ITI HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 913' DKK INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -441' DKK INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.513' DKK INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 5.895' DKK INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af ITI HOLDING ApS (31 år 11 måneder) |
Seed: 451621861
Karrieren som erhvervsleder startede i 1992 i ITI HOLDING ApS (tidligere INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS) i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Frits Walter Jørgensen erhvervede virksomheden ITI HOLDING ApS d. 27. oktober 1992. Frits har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Frits nu bestreddet i 31 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 31 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023-24 som viste et underskud på 211' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ITI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. AUGUST 1998 ApS
Via ITI HOLDING ApS -
K/S RESTAURANT STOREBÆLT
Via RESTAURATIONSSELSKABET AF 15. AUGUST 1998 ApS
Direktørposter (1)
-
ITI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
FWJ Entreprise (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016 -
FWJ Entreprise (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
ART-STONES ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2010
Registreringsdato: 29.12.2010
Blå bog (fortsat)
Frits har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2016 - 14.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.04.2006 - 29.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.06.2007 - 30.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.04.1995 - 20.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.11.2002 - 31.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 913' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor INTERNATIONAL TARM IMPORT ApS (Nu: ITI HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 441' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frits' netværk er Søren Salomon.