Børge Lund Hansen
Erhvervsaktiv: | 12. maj 1976 - 2. mar. 2020 |
Karrieren startede hos: | VILAK.DK-SKJERN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.286' DKK Hansen og Blæsbjerg Holding A/S (2021-22) |
Største underskud: | -582' DKK BB HOLDING SKJERN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 53.943' DKK BB HOLDING SKJERN ApS (2016-17) |
Største gæld: | 29.505' DKK VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN (Nu: VILAK.DK-SKJERN A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af VILAK.DK-SKJERN A/S (40 år 7 måneder) |
Seed: 2030736320
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos VILAK.DK-SKJERN A/S (tidligere VESTJYSK INDUSTRILAKERING ApS, SKJERN) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Børge Lund Hansen i 40 år 7 måneder, før stoppet d. 2. januar 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.841' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BB HOLDING SKJERN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS
Via BB HOLDING SKJERN ApS -
K/S HOLMEN VINDMØLLE 4
Via VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS -
Holmen I Scada ApS
Via K/S HOLMEN VINDMØLLE 4 -
VI EJENDOMME ApS
Via BB HOLDING SKJERN ApS
Direktørposter (2)
-
VI EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2008 -
BB HOLDING SKJERN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
SBH Holding 2020 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
LBL Holding 2020 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
MBN Holding 2020 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020
Blå bog (fortsat)
Børge har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Direktør
20.08.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.02.2020 - 02.03.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.02.2020 - 02.03.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.02.2020 - 02.03.2020
Ejerandel: 100%
Børge Lund Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BB HOLDING SKJERN ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 48.666' DKK. Gennem holdingselskabet BB HOLDING SKJERN ApS har Børge derfor også andele i VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS (10-14.99%), VI EJENDOMME ApS (0%) samt K/S HOLMEN VINDMØLLE 4 (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Børge Lund Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BB HOLDING SKJERN ApS kunne fremvise et overskud på 8.718' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BB HOLDING SKJERN ApS kunne fremvise et underskud på 582' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Flemming Aarhus Pedersen.