Klaus Kjærgaard
Karrieren startede hos: | TENTE A/S (Revisor) |
Største overskud: | 31.260' DKK ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND (2017) |
Største underskud: | -16.758' DKK JELSHØJ ApS (2017) |
Største egenkapital: | 101.850' DKK ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND (2022) |
Største gæld: | 110.898' DKK BIBI INVEST ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos BIBI INVEST ApS (2015-16) |
Seed: 1585934364
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i TENTE A/S (tidligere P. EJLERSGAARD A/S) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Klaus Kjærgaard i 41 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 7. juli 2003.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.911' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KJÆRGAARD AARHUS ApS
Ejerandel: 100% -
ABILDGADE 26 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
KJÆRGAARD AARHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2006 -
Vodskovvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2015 -
BK 2901 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2017 -
ABILDGADE 26 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2011 -
ERNST B. SUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2008 -
VÆRKTØJSHUSET FYN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.09.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (129)
-
SKIVE SMEDE & MASKINTEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
ALLAN B. SUND ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
STEFDOR ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
13.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Kjærgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND der præsenterede et overskud på 31.260' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ERNST B. SUND A/S der præsenterede et underskud på 15.600' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 10 måneder fra 1990 til 2006 hos KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.425' DKK (ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.031' DKK (JELSHØJ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.408' DKK (ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 142' DKK (V-R-H SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Charlotte Sund.