Palle Bech
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1983 (41 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 1. juli 2021 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2015) |
Største underskud: | -766' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 1.337' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2015) |
Største gæld: | 5.752' DKK 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af 1. juli 2021 A/S (32 år 8 måneder) |
Seed: 821958170
Det begyndte den dag i 1983 i Selskabet af 1. juli 2021 A/S (tidligere RANDERS ROTATIONSTRYKKERI A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Palle Bech i 32 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. oktober 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af kontorartikler af papir. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 63' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PB HOLDING 2R ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
PB HOLDING 2R ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021 -
RANDERS ROTATIONSTRYKKERI A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2015
Registreringsdato: 31.10.2015
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.12.2005 - 27.02.2024
Ejer
27.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.02.1983 - 30.10.2015
Direktør
27.06.2001 - 31.10.2015
Bestyrelsesmedlem
31.10.2015 - 09.08.2021
Reel ejer
31.10.2015 - 12.10.2023
Ejerandel: 36%
Palle Bech er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PB HOLDING 2R ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK. Gennem sit holdingselskab PB HOLDING 2R ApS har Palle dermed også andele i & .
Se også koncerndiagram for Palle Bech, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) landede et overskud på 63' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PB HOLDING 2R ApS landede et underskud på 171' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Jacob Morten Schousgaard.