Inga Lindberg Elmvang
Karrieren startede hos: | LINDBERG ELMVANG INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 94' DKK FREDERIKSVÆRK CARAVANCENTER A/S (Nu: LINDBERG ELMVANG INVEST A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.267' DKK AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 6.795' DKK ELMVANG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.542' DKK FREDERIKSVÆRK CARAVANCENTER A/S (Nu: LINDBERG ELMVANG INVEST A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS) (2023) |
Seed: 1720368589
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved LINDBERG ELMVANG INVEST A/S (tidligere FREDERIKSVÆRK CARAVANCENTER A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Inga Lindberg Elmvang i 26 år 7 måneder, før stoppet den 10. april 2000.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 230' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELMVANG HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
ELMVANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
LINDBERG ELMVANG INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.1973
Tidslinje (15)
-
AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 09.12.2019
Registreringsdato: 09.12.2019 -
ELMVANG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2002
Registreringsdato: 05.08.2002
Blå bog (fortsat)
Inga har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.01.1997 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør og Ejer
15.12.1977 - 09.12.2019
Ejerandel: 25% -
Direktør
13.08.1973 - 10.04.2000
Bestyrelsesmedlem
13.08.1973 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.12.1980 - 02.12.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1987 - 27.09.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Inga Lindberg Elmvang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELMVANG HOLDING ApS (ejer lige nu 90%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.795' DKK. Gennem holdingselskabet ELMVANG HOLDING ApS har Inga derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Inga Lindberg Elmvang, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ELMVANG HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 61' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS) kunne fremvise et underskud på 1.267' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 60' DKK (ELMVANG HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 230' DKK (FREDERIKSVÆRK CARAVANCENTER A/S (Nu: LINDBERG ELMVANG INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.795' DKK (ELMVANG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 807' DKK (AQX AF 1/11 1985 ApS (Nu: CARAVAN DANMARK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Inga' netværk er Birgitte Lindberg Elmvang.