Anders Hjorth Simonsen
Karrieren startede hos: | REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.816' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -4.174' DKK REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 390.048' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 208.569' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (2022-23) |
Seed: 332254698
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved REDERIET M.H.SIMONSEN ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Hjorth Simonsen i 40 år, før stoppet den 27. marts 2014.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 168.069' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MHS HOLDING A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
AHS 3 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
HJORTH SIMONSEN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
REDERIET M.H.SIMONSEN ApS
Via MHS HOLDING A/S -
Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS
Via REDERIET M.H.SIMONSEN ApS -
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S
Via Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS -
AHS 2 ApS
Via HJORTH SIMONSEN A/S -
Optimum Voyage ApS
Via HJORTH SIMONSEN A/S
Direktørposter (3)
-
HJORTH SIMONSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2006 -
AHS 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2012 -
AHS 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
HJORTH SIMONSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2006
Tidslinje (29)
-
SIMONSEN TRADING ApS (Nu: SPECIALLÆGE HJORTH SIMONSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
GIE FINANS ApS (Nu: SCANDINAVIAN EYE SURGEONS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.07.2014
Registreringsdato: 18.07.2014 -
GIE FINANS ApS (Nu: SCANDINAVIAN EYE SURGEONS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2014
Registreringsdato: 18.07.2014
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.1989 - 15.09.2023
Reel ejer
28.09.2006 - 10.06.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.08.1985 - 18.07.2014
Direktør
24.04.1997 - 18.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Hjorth Simonsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJORTH SIMONSEN A/S (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 55.296' DKK. Gennem holdingselskabet HJORTH SIMONSEN A/S har Anders derfor også andele i AHS 2 ApS (100%), AHS 3 ApS (50-66.65%) og Optimum Voyage ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Anders Hjorth Simonsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) kunne fremvise et overskud på 175.816' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) kunne fremvise et underskud på 4.133' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Lars Ejvind Hjorth Simonsen.