Nicolai Ritz
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVASUM ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.852' DKK GEOMATIC PARTNERS ApS (Nu: GLOBUS PARTNERS ApS) (2022) |
Største underskud: | -2.082' DKK GEOMATIC A/S (2016) |
Største egenkapital: | 21.887' DKK GEOMATIC A/S (2023) |
Største gæld: | 18.566' DKK GEOMATIC A/S (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos GEOMATIC A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KVASUM ApS (14 år 4 måneder) |
Seed: 1535995936
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 hos KVASUM ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Nicolai Ritz og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Nicolai nu besiddet i 14 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 3.313' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KVASUM ApS
Ejerandel: 100% -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GLOBUS PARTNERS ApS
Via KVASUM ApS
Direktørposter (1)
-
KVASUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
GEOMATIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022 -
GEOMATIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020 -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014
Blå bog (fortsat)
Nicolai har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
14.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2020 - 02.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicolai Ritz er desuden ejer af holdingselskabet GLOBUS PARTNERS ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet GLOBUS PARTNERS ApS ejes der også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Nicolai Ritz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KVASUM ApS fremviste et overskud på 3.313' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KVASUM ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.242' DKK (GEOMATIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (GEOMATIC PARTNERS ApS (Nu: GLOBUS PARTNERS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.887' DKK (GEOMATIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.516' DKK (KVASUM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Steen Cosmus Thaning.