Kenny Schelde Jensby
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | RE-PA RETURPAPIR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 119.515' DKK INTER PRIMO A/S (2021) |
Største underskud: | -19.714' DKK UNISCRAP A/S GENVINDINGSINDUSTRI (Nu: Skrotspecialisten A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 517.976' DKK INTER PRIMO A/S (2022) |
Største gæld: | 179.433' DKK GRENAA HAVN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos UNISCRAP A/S GENVINDINGSINDUSTRI (Nu: Skrotspecialisten A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EURO PLAST A/S (24 år 4 måneder) |
Seed: 750445921
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i RE-PA RETURPAPIR A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kenny Schelde Jensby i 14 år 1 måned, før fratrædelsen d. 7. november 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. november 1990.
Bestyrelsesposter (3)
-
EURO PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2000 -
INTER PRIMO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2005 -
ULFOSS PLASTIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (53)
-
EAZY-PAC DANMARK A/S (Nu: EAZY-PAC Danmark ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
ULFOSS COMPANY GROUP A/S (Nu: ULFOSS COMPANY GROUP ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017 -
GRENAA HAVN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2016
Registreringsdato: 27.04.2016
Blå bog (fortsat)
Kenny har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.09.2011 - 17.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2000 - 11.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenny Schelde Jensby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i INTER PRIMO A/S der præsenterede et overskud på 119.515' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ULFOSS PLASTIC A/S der præsenterede et underskud på 14.253' DKK.
Kenny har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 4 måneder fra 2000 til i dag hos EURO PLAST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.704' DKK (INTER PRIMO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.253' DKK (ULFOSS PLASTIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 516.409' DKK (INTER PRIMO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 332' DKK (EAZY-PAC DANMARK A/S (Nu: EAZY-PAC Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kenny' netværk er Hans Ulrich Madsen.