Henning Vejlgaard Vedstesen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAPA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 474' DKK V-ESTATE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -5.252' DKK V-EJENDOMME ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.357' DKK V-GROUP HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 10.428' DKK V-ESTATE ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos L.V. AUTO HOLDING ApS (Nu: DAPA ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af DAPA ApS (40 år 9 måneder) |
Seed: 2072763535
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1983 hos DAPA ApS (tidligere L.V. AUTO HOLDING ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Vejlgaard Vedstesen i 12 år 3 måneder, før stoppet d. 3. april 1996.
I dag arbejder virksomheden med anden teknisk rådgivning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 578' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
V-EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100% -
V-GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DAPA ApS
Via V-GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
V-EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2008 -
DAPA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.1983 -
V-ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2004 -
V-GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2004
Tidslinje (28)
-
DAPA A/S (Nu: DAPA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
V-GROUP HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2014
Registreringsdato: 14.12.2014 -
V-EJENDOMME ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2014
Registreringsdato: 14.12.2014
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
11.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
17.12.2004 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.09.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.1983 - 03.04.1996
Direktør
07.12.1983 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.02.2001 - 11.12.2020
Reel ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2007 - 16.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Vejlgaard Vedstesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn V-GROUP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -1.055' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet V-ESTATE ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henning Vejlgaard Vedstesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor V-ESTATE ApS kunne offentliggøre et overskud på 474' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor V-EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.252' DKK.