Kurt Leo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS SMBK NR. 660 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.009' DKK MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS) (2021) |
Største underskud: | -33' DKK MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.513' DKK MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS) (2016) |
Største gæld: | 2.471' DKK MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 75992719
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1982 i ApS SMBK NR. 660 i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Leo Andersen i 6 år 9 måneder, inden stoppet d. 23. august 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. december 1989.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.09.1994
Registreringsdato: 19.09.1994 -
MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (Nu: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.1994
Registreringsdato: 19.09.1994 -
ApS SMBK NR. 660
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.1989
Registreringsdato: 23.08.1989
Blå bog (fortsat)
Kurt har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.04.1985 - 19.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.1982 - 23.08.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 1985 til 1994 hos P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS.
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Frank Aage Dibbern.