Keld Norup
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET CENTRUM (Direktør) |
Største overskud: | 164.709' DKK UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S) (2021) |
Største underskud: | -30.815' DKK Sole Invest, Hedensted ApS (2022) |
Største egenkapital: | 366.534' DKK UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S) (2021) |
Største gæld: | 362.547' DKK Sole Invest, Hedensted ApS (2023) |
Seed: 619198204
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i EJENDOMSAKTIESELSKABET CENTRUM (tidligere BOLIGAKTIESELSKABET "ØSTERPORT", VARDE) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Keld Norup i 65 år 5 måneder, inden stoppet d. 1. marts 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.791' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KELD NORUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (42)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET CENTRUM
Via KELD NORUP HOLDING ApS -
JKN Holding, Vejle ApS
Via KELD NORUP HOLDING ApS -
Holdingselskabet Mejrup ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Mejrup Udvikling Storparcel E ApS
Via Holdingselskabet Mejrup ApS -
Alstrup Have Holding ApS
Via Holdingselskabet Mejrup ApS -
Alstrup Have ApS
Via Alstrup Have Holding ApS -
Hyldebærhaven Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Hyldebærhaven ApS
Via Hyldebærhaven Holding ApS -
Anesminde Holding, Jelling ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Anesminde, Jelling ApS
Via Anesminde Holding, Jelling ApS -
Golfparken, Ringe Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Golfparken, Ringe ApS
Via Golfparken, Ringe Holding ApS -
Pedersborg, Sorø ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Sønderkobbel, Christiansfeld Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Sønderkobbel, Christiansfeld ApS
Via Sønderkobbel, Christiansfeld Holding ApS -
HOJPS Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Gårslev Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Gårslev ApS
Via Gårslev Holding ApS -
Grønningen Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Grønningen Aulum ApS
Via Grønningen Holding ApS -
Åbjergvej Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Åbjergvej ApS
Via Åbjergvej Holding ApS -
Skærbækvej Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Skærbækvej ApS
Via Skærbækvej Holding ApS -
Skærbækvej 5 ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Vestersig, Viuf Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Vestersig, Viuf ApS
Via Vestersig, Viuf Holding ApS -
Thorsvej, Kauslunde Holding ApS
Via HOJPS Holding ApS -
Thorsvej, Kauslunde ApS
Via Thorsvej, Kauslunde Holding ApS -
SEJL Invest ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
HoLo Investment ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
SG XVIII Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
SG XVIII ApS
Via SG XVIII Holding ApS -
Aalevej, Tørring Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Aalevej, Tørring ApS
Via Aalevej, Tørring Holding ApS -
Studsgårdvej, Snejbjerg Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Studsgårdvej, Snejbjerg ApS
Via Studsgårdvej, Snejbjerg Holding ApS -
Marslev Byvej Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApS -
Marslev Byvej ApS
Via Marslev Byvej Holding ApS -
Projekt Haslev ApS
Via JKN Holding, Vejle ApSNyt selskab -
Tankefuld, Svendborg Holding ApS
Via JKN Holding, Vejle ApSNyt selskab -
Tankefuld, Svendborg ApS
Via Tankefuld, Svendborg Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
KELD NORUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2004
Bestyrelsesposter (3)
-
HOLMSKOV FINANS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2003 -
HOLMSKOV & CO. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2003 -
JYSKE BANK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 23.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (285)
-
HOLMSKOV INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
SOLSKOV MINKFARM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
TP Family ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Keld har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 74 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
05.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2003 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Keld Norup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KELD NORUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 61.470' DKK. Igennem sit holdingselskab KELD NORUP HOLDING ApS har Keld dermed også ejerandele i EJENDOMSAKTIESELSKABET CENTRUM (33.34-49.99%) & JKN Holding, Vejle ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Keld Norup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Keld Norup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SOLE HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 106.914' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Sole Invest, Hedensted ApS der præsenterede et underskud på 30.815' DKK.
Keld har i alt siddet i bestyrelsen hos 134 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 65 år 5 måneder fra 1950 til 2016 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET CENTRUM.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 76.805' DKK (UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.052' DKK (COLDSTAR ApS (Nu: Lineage Vejle ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 360.397' DKK (SOLE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -28.580' DKK (COLDSTAR ApS (Nu: Lineage Vejle ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Jesper Norup.