Birgit Krog-Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 1980 (44 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIWO TRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 415.399' DKK BKI HOLDING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -63.542' DKK TIMEXTENDER A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 542.169' DKK BKI HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 203.414' DKK TIMEXTENDER HOLDING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af BKI HOLDING ApS (19 år 7 måneder) |
Seed: 1011995385
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1980 ved KIWO TRADING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgit Krog-Iversen i 7 år 9 måneder, før stoppet den 8. december 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. januar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BKI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
KI EJENDOMME ApS
Via BKI HOLDING ApS -
GLASVÆNGET 17 ApS
Via KI EJENDOMME ApS -
OnRobot A/S
Via BKI HOLDING ApS -
Secure DK5 A/S
Via BKI HOLDING ApS -
Østerbrogade 163-165 ApS
Via Secure DK5 A/S
Direktørposter (3)
-
BKI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2005 -
GLASVÆNGET 17 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
KI EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
TIMEXTENDER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
TIMEXTENDER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
TIMEXTENDER HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Birgit har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.05.2020 - Stadig aktiv
Direktør
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.04.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
04.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2019 - 09.05.2022
Reel ejer
10.05.2020 - 09.05.2022
Ejerandel: 58,09% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2019 - 09.05.2022
Reel ejer
10.05.2020 - 09.05.2022
Ejerandel: 58,09%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BKI HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 415.399' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BKI HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 40.622' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 688' DKK (KROG IVERSEN & CO. A/S (Nu: SCAN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.728' DKK (TIMEXTENDER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.838' DKK (TIMEXTENDER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.250' DKK (KROG IVERSEN & CO. A/S (Nu: SCAN A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Enrico Krog Iversen.