Nils Rosenkrands Olsen
Karrieren startede hos: | ERO INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 61.295' DKK DANTHERM HMS A/S (Nu: Dantherm Denmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -173.237' DKK DANTHERM POWER A/S (Nu: Ballard Power Systems Europe A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 169.505' DKK DANTHERM POWER A/S (Nu: Ballard Power Systems Europe A/S) (2023) |
Største gæld: | 204.916' DKK DANTHERM HMS A/S (Nu: Dantherm Denmark A/S) (2023) |
Seed: 1723617472
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for mange år siden hos ERO INVEST A/S (tidligere A/S DANTHERM) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Nils Rosenkrands Olsen i 24 år 2 måneder, inden stoppet den 9. februar 1988.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Industri Invest A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
ASA Software ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2002
Tidslinje (68)
-
BLACKWING BUSINESS ANGELS A/S (Nu: BLACKWING BUSINESS ANGELS ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2020
Registreringsdato: 09.07.2020 -
BLACKWING BUSINESS ANGELS A/S (Nu: BLACKWING BUSINESS ANGELS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
FRACTUM 2012 ApS (Nu: FRACTUM ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2020
Registreringsdato: 05.01.2020
Blå bog (fortsat)
Nils har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.01.2004 - 09.07.2020
Direktør
09.01.2004 - 01.05.2020
Reel ejer
09.04.2004 - 09.07.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2016 - 05.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2006 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2008 - 31.10.2008
Bestyrelsesmedlem
27.01.2016 - 17.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Nils Rosenkrands Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FRACTUM 2012 ApS (Nu: FRACTUM ApS) der præsenterede et overskud på 1.131' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos A/S DANTHERM HOLDING (Nu: Dansk Industri Invest A/S) der præsenterede et underskud på 33.616' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 6 måneder fra 1963 til 2004 hos ERO INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 61.295' DKK (DANTHERM HMS A/S (Nu: Dantherm Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 173.237' DKK (DANTHERM POWER A/S (Nu: Ballard Power Systems Europe A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 169.505' DKK (DANTHERM POWER A/S (Nu: Ballard Power Systems Europe A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 922' DKK (WEISSENBORN INVEST ApS (Nu: Sadelmagervej 20&18 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Henrik Wendelboe.