Flemming Søeborg Sørensen
Karrieren startede hos: | SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | 8.280' DKK LINATEX A/S (2021-22) |
Største underskud: | -62.270' DKK ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 70.503' DKK ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 86.669' DKK SØEBORG INVEST A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB (2021-22) |
Seed: 681665753
Flemming Søeborg Sørensen har været tilknyttet -.
Det startede for nu mange år siden hos SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Flemming Søeborg Sørensen i 42 år 3 måneder, før stoppet d. 1. marts 2012.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 150' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S&K GROUP A/S
Ejerandel: 100% -
SS INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB
Via S&K GROUP A/S -
LINATEX A/S
Via S&K GROUP A/S -
B.S. SPECIALSLANGER A/S
Via S&K GROUP A/S -
SØEBORG INVEST A/S
Via SS INVEST ApS -
APROXI ApS
Via SØEBORG INVEST A/S
Direktørposter (2)
-
SØEBORG INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2000 -
SS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2009
Bestyrelsesposter (4)
-
S&K GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.04.2024 -
B.S. SPECIALSLANGER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.11.2005 -
LINATEX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.11.2005 -
SØRENSEN & KOFOED AKTIESELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
S&K GROUP A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
FSS INVEST A/S (Nu: S&K GROUP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
30.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Direktør
03.04.1998 - 02.04.2024
Bestyrelsesmedlem
29.12.2000 - 01.04.2024
Bestyrelsesmedlem
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2009 - 29.02.2020
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.1998 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2009 - 29.02.2020
Reel ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
14.07.2006 - 09.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Søeborg Sørensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• S&K GROUP A/S (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28.876' DKK.
• SS INVEST ApS (ejer pt. 60%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28.876' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Flemming Søeborg Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S) kunne fremvise et overskud på 5.669' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S) kunne fremvise et underskud på 62.270' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.718' DKK (B.S. SPECIALSLANGER ApS (Nu: B.S. SPECIALSLANGER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 28.876' DKK (ApS KBUS 38 NR. 3403 (Nu: S&K GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.624' DKK (B.S. SPECIALSLANGER ApS (Nu: B.S. SPECIALSLANGER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Mads Nicolai Søeborg Sørensen.