Mogens Ulrikkeholm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET ONE & ONLY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.648' DKK JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 26.127' DKK JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S) (2016) |
Største gæld: | 41.254' DKK JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANDELSSELSKABET ONE & ONLY A/S (20 år 9 måneder) |
Seed: 1125616181
Erhvervskarrieren startede i 1981 ved HANDELSSELSKABET ONE & ONLY A/S (tidligere INGENIØRFIRMAET MOGENS JØRGENSEN ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Ulrikkeholm Jørgensen i 20 år 9 måneder, før stoppet den 23. september 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
JØNI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
JØNI FOODLINE A/S (Nu: Aktieselskabet af 23.6.2015) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2015
Registreringsdato: 11.08.2015 -
JØNI Foodline A/S (Nu: JØNI A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2015
Registreringsdato: 24.06.2015 -
JØNI FOODLINE A/S (Nu: Aktieselskabet af 23.6.2015)
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2012
Registreringsdato: 12.03.2012
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.1997 - 12.03.2012
Bestyrelsesmedlem
12.03.2012 - 11.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.09.2006 - 14.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.05.1996 - 02.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.11.1981 - 23.09.2002
Direktør
09.12.1997 - 23.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Lars Ulrikkeholm Jørgensen.