Per Tejs Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PPU-SOFTWARE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 299.279' DKK PUTEGA HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -1.077.267' DKK PUTEGA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.501.286' DKK PUTEGA HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 264.629' DKK A/S PSE NR. 3638 (Nu: DELTEK DANMARK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 154 årsværk hos A/S PSE NR. 3638 (Nu: DELTEK DANMARK A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af PUTEGA HOLDING ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 400689305
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 i PPU-SOFTWARE A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Per Tejs Knudsen i 18 år 8 måneder, inden stoppet d. 7. marts 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PUTEGA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CBRAIN A/S
Via PUTEGA HOLDING ApS -
cProperty ApS
Via CBRAIN A/S
Direktørposter (3)
-
PUTEGA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004 -
CBRAIN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2006 -
cProperty ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
CBRAIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2006
Ejendomme (4)
Tidslinje (35)
-
cProperty ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Felida Invest ApS (Nu: cProperty ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2016
Registreringsdato: 20.06.2016 -
Felida Invest ApS (Nu: cProperty ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via PUTEGA HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2015 - 20.06.2016
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,66% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.03.2003 - 26.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.06.1984 - 07.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Tejs Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PUTEGA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.329.030' DKK. Gennem sit holdingselskab PUTEGA HOLDING ApS har Per dermed også andele i CBRAIN A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Tejs Knudsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PUTEGA HOLDING ApS landede et overskud på 299.279' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PUTEGA HOLDING ApS landede et underskud på 1.077.267' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81.354' DKK (CBRAIN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 908' DKK (Felida Invest ApS (Nu: cProperty ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.329.030' DKK (PUTEGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49.679' DKK (Felida Invest ApS (Nu: cProperty ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Thomas Qvist.