Inger Kirk Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYDVESTINVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 18.560' DKK ES-LEASING A/S (Nu: HFSK HOLDING A/S) (2016) |
Største underskud: | -4.332' DKK SYDVESTINVEST A/S (2021) |
Største egenkapital: | 27.624' DKK ES-LEASING A/S (Nu: HFSK HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 7.894' DKK SYDVESTINVEST A/S (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ES-LEASING A/S (Nu: HFSK HOLDING A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HFSK HOLDING A/S (40 år 9 måneder) |
Seed: 1631142699
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved SYDVESTINVEST A/S (tidligere SYDVESTINVEST ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Inger Kirk Larsen i 24 år 2 måneder, før stoppet den 20. september 1999.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 72' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
SYDVESTINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.1999 -
HFSK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.1983
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
SYDVESTINVEST ApS (Nu: SYDVESTINVEST A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.09.1999
Registreringsdato: 20.09.1999 -
SYDVESTINVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.1999
Registreringsdato: 20.09.1999 -
ApS LEASAS III
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.1999
Registreringsdato: 08.02.1999
Blå bog (fortsat)
Inger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.07.1975 - 20.09.1999
Bestyrelsesmedlem
20.09.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.1986 - 08.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.01.1983 - 17.07.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1986 - 05.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1986 - 21.12.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.031' DKK (ES-LEASING A/S (Nu: HFSK HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (SYDVESTINVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.624' DKK (ES-LEASING A/S (Nu: HFSK HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.285' DKK (SYDVESTINVEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Sten Kirk Larsen.