Tove Bang Smidt
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DANSK DØRPRODUKTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 421' DKK TREKANTENS STÅLINDUSTRI ApS (2018) |
Største underskud: | -2.834' DKK BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 11.168' DKK BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS (2014) |
Største gæld: | 22.414' DKK ANPARTSSELSKABET RØDBO (2014) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ANPARTSSELSKABET RØDBO (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS (28 år 6 måneder) |
Seed: 595235265
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1984 i DANSK DØRPRODUKTION ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Tove Bang Smidt i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 15. april 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
CHRISTIAN SMIDT UDLEJNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORDICON NORDIC ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via CHRISTIAN SMIDT UDLEJNING ApS
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN SMIDT UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2019
Tidslinje (17)
-
BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
TREKANTENS STÅLINDUSTRI ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020
Blå bog (fortsat)
Tove har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
11.12.1995 - 12.06.2024
Direktør
23.02.2019 - 12.06.2024
Ejer
13.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.03.1986 - 15.04.1988
Direktør
23.02.2019 - 17.12.2019
Reel ejer
13.03.2019 - 27.10.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.03.2019 - 29.06.2021
Direktør
30.09.2019 - 24.11.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.02.1987 - 11.04.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS landede et overskud på 386' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS landede et underskud på 2.834' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tove' netværk er Niels Jessen.