Jens Faber Andersen
Karrieren startede hos: | GC-HYDRAULIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 123.998' DKK BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2021) |
Største underskud: | -263.385' DKK BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2020) |
Største egenkapital: | 783.356' DKK BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2022) |
Største gæld: | 1.317.699' DKK BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2018) |
Flest årsværk: | 509 årsværk hos BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2018) |
Seed: 916551881
Det startede for nu mange år siden hos GC-HYDRAULIK A/S (tidligere TS-REOLER A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jens Faber Andersen i 26 år 4 måneder, før stoppet d. 31. juli 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. september 1996.
Bestyrelsesposter (1)
-
fest.dk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (45)
-
FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2016
Registreringsdato: 14.12.2016 -
SLP NR. 10.667 A/S (Nu: MANAGEMENT GRUPPEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2015
Registreringsdato: 06.10.2015 -
EJENDOMSSELSKABET AF 20/7 1986 ApS (Nu: FABER SHIPBROKERS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2014
Registreringsdato: 04.03.2014
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1991 - 06.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.1976 - 04.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1999 - 31.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.1998 - 02.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Faber Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) der præsenterede et overskud på 1.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S) der præsenterede et underskud på 714' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 9 måneder fra 1991 til 2015 hos MANAGEMENT GRUPPEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 51.240' DKK (BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 223' DKK (FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 753.448' DKK (BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -347' DKK (FEST DATA A/S (Nu: fest.dk A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Fest.