Grethe Henriksen
Karrieren startede hos: | SOF-ODDEN CAVIAR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.696' DKK J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS (2020-21) |
Største underskud: | -4.554' DKK SOF-ODDEN CAVIAR A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 19.108' DKK J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS (2013-14) |
Største gæld: | 11.039' DKK SOF-ODDEN CAVIAR A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SOF-ODDEN CAVIAR A/S (2022-23) |
Seed: 681761473
Det hele startede for nu mange år siden hos SOF-ODDEN CAVIAR A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Grethe Henriksen nu bestreddet i 72 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 192' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AEP DK7 A/S
Via J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS -
Valby Langgade 77-79 ApS
Via AEP DK7 A/S -
Vangedevej 237 ApS
Via AEP DK7 A/S
Direktørposter (1)
-
J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.1979
Tidslinje (8)
-
SOF EJENDOMME A/S (Nu: SOF-ODDEN CAVIAR A/S) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2017
Registreringsdato: 17.10.2017 -
SOF ODDEN CAVIAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2017
Registreringsdato: 19.04.2017 -
J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2013
Registreringsdato: 26.03.2013
Blå bog (fortsat)
Grethe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 72 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
24.09.1979 - Stadig aktiv
Direktør
26.03.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.1951 - Stadig aktiv
Ejer
24.11.2006 - 17.10.2017
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.1999 - 19.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS kunne fremvise et overskud på 1.696' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SOF-ODDEN CAVIAR A/S kunne fremvise et underskud på 4.554' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 500' DKK (J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.510' DKK (J.H.O. HANDELSSELSKAB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9.629' DKK (SOF-ODDEN CAVIAR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Grethe' netværk er Thomas Steen Bloch-heby.