Henriette Holmskov
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLMSKOV TRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.688' DKK H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S) (2020) |
Største underskud: | -5.525' DKK H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV FINANS A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 130.538' DKK H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S) (2021) |
Største gæld: | 8.142' DKK H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOLMSKOV & CO. A/S (48 år 10 måneder) |
Seed: 90089578
Karrieren som leder startede for flere år siden ved HOLMSKOV TRADING ApS (tidligere SYDJYDSK BAGERIFORSYNING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henriette Holmskov i 19 år 5 måneder, før stoppet den 2. maj 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Coach Henriette Holmskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
HOLMSKOV FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.1987 -
HOLMSKOV & CO. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HOLMSKOV FINANS A/S (Nu: HOLMSKOV INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Coach Henriette Holmskov (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017 -
H & P SHIPPING ApS HELLE F (Nu: SCANBANA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.1998
Registreringsdato: 02.03.1998
Blå bog (fortsat)
Henriette har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.1992 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1982 - 02.03.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Henriette Holmskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S) der præsenterede et overskud på 21.688' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV FINANS A/S) der præsenterede et underskud på 5.525' DKK.
Henriette har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 10 måneder fra 1975 til i dag hos HOLMSKOV & CO. A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.051' DKK (H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV FINANS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.240' DKK (H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119.047' DKK (H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV & CO. A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59.514' DKK (H & P FRUGTIMPORT A/S (Nu: HOLMSKOV FINANS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Frank Ingelev Peder Holmskov.