Torben Albert Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGHAVE VVS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 39.605' DKK H O EJENDOMME A/S (2019) |
Største underskud: | -1.854' DKK W. JOHANSEN VVS ApS (2017) |
Største egenkapital: | 24.101' DKK H O EJENDOMME A/S (2019) |
Største gæld: | 30.242' DKK H O EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos HAUGAARD & OMEGNENS VVS ApS (Nu: HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS (36 år 3 måneder) |
Seed: 337940198
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1985 i ENGHAVE VVS ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Torben Albert Olsen i 10 år 8 måneder, inden stoppet d. 2. september 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. september 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S
Via POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS -
W. JOHANSEN VVS ApS
Via HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S -
SHAPE HOUSE A/S
Via HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S -
H O EJENDOMME A/S
Via POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S
Via POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.1988 -
H O EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2002
Bestyrelsesposter (4)
-
HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2008 -
W. JOHANSEN VVS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.02.2018 -
Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.07.2018 -
H O EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2018
Registreringsdato: 15.07.2018 -
W. JOHANSEN VVS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2018
Registreringsdato: 21.02.2018 -
HAUGAARD & OMEGNENS VVS ApS (Nu: HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2008
Registreringsdato: 10.06.2008
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
11.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.06.1988 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.12.1999 - 10.06.2008
Reel ejer
02.12.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Torben Albert Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.677' DKK. Igennem sit holdingselskab POUL HAUGAARD & SØN HOLDING ApS har Torben dermed også ejerandele i HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (33.34-49.99%), H O EJENDOMME A/S (50-66.65%) & Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Torben Albert Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor H O EJENDOMME A/S fremviste et overskud på 39.605' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor H O EJENDOMME A/S fremviste et underskud på 1.620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 745' DKK (HAUGAARD & OMEGNENS VVS ApS (Nu: HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.281' DKK (H O EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.786' DKK (W. JOHANSEN VVS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Erik Jensen.