Jens Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NLT AF 30/9 1990 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.279' DKK ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S) (2020) |
Største underskud: | -47.814' DKK ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 40.503' DKK ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 124.392' DKK ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 194 årsværk hos ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NR. LYNDELSE TAGDÆKNING A/S (34 år 9 måneder) |
Seed: 2018842472
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i NLT AF 30/9 1990 ApS (tidligere NR. LYNDELSE TAGDÆKNING ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Møller Jensen i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 5. oktober 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. juni 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS MØLLER JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JMJ EJENDOMSINVEST ApS
Via JENS MØLLER JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JENS MØLLER JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2004 -
JMJ EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
NR. LYNDELSE TAGDÆKNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
ApS KBIL 38 NR. 2043 (Nu: NLT TAGDÆKNING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2010
Registreringsdato: 03.12.2010 -
JMJ EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2010
Registreringsdato: 12.03.2010 -
ODENSE HÅNDBOLD A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2009
Registreringsdato: 25.08.2009
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
12.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.1990 - 01.05.2023
Bestyrelsesmedlem
31.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.1996 - 03.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2008 - 25.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor NR. LYNDELSE TAGDÆKNING A/S kunne fremvise et overskud på 3.045' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JMJ EJENDOMSINVEST ApS kunne fremvise et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.497' DKK (ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 95' DKK (JMJ EJENDOMSINVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.503' DKK (ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 131' DKK (JMJ EJENDOMSINVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Morten Maagaard Rasmussen.