Nils Heine Sørensen
Karrieren startede hos: | SVEND AAGE NIELSEN NÆSTVED A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.167' DKK BHS HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -9.028' DKK NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 78.490' DKK BHS HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 23.127' DKK BOCONCEPT NÆSTVED ApS (Nu: KJEPS Holding ApS) (2023-24) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Seed: 632310219
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved SVEND AAGE NIELSEN NÆSTVED A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Nils Heine Sørensen i 29 år 9 måneder, før stoppet den 27. oktober 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. oktober 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BHS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NB1939 ApS
Via BHS HOLDING ApS -
SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Via NB1939 ApS -
NÆSTVED BOLDKLUB A/S
Via SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Direktørposter (1)
-
BHS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
NB1939 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
SVENDS MØBLER A/S NÆSTVED (Nu: KJEPS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021
Blå bog (fortsat)
Nils har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - 14.10.2022
Ejer
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BHS HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - 14.10.2022
Ejer
25.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NB1939 ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.11.1980 - 02.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - 10.08.2021
Ejer
21.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via SJÆLLAND SPORT & EVENT A/S
Nils Heine Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BHS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 78.490' DKK. Igennem holdingselskabet BHS HOLDING ApS har Nils derfor også ejerandele i NB1939 ApS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for Nils Heine Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Nils Heine Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved SVENDS MØBLER A/S NÆSTVED (Nu: KJEPS A/S) der præsenterede et overskud på 2.220' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved NÆSTVED BOLDKLUB A/S der præsenterede et underskud på 4.313' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år fra 1980 til 2021 hos KJEPS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 11.251' DKK (BHS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.069' DKK (BOCONCEPT NÆSTVED ApS (Nu: KJEPS Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 78.490' DKK (BHS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.422' DKK (IDÉ MØBLER AABENRAA A/S (Nu: ULRICH STAUERSBØL HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Lars Peter Dam Nielsen.