Kent Sand Kirk
Karrieren startede hos: | JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 269.018' DKK ESE-HOLDING A/S (2015) |
Største underskud: | -245.501' DKK ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 2.277.111' DKK ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.488.624' DKK ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 926 årsværk hos ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S) (2020) |
Seed: 1631968998
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for mange år siden hos JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kent Sand Kirk i 79 år 5 måneder, inden stoppet den 1. november 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TOURNON ApS
Ejerandel: 100% -
K Kirk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Ruth og Kent Kirk ApS
Via K Kirk Holding ApS -
ESE-HOLDING A/S
Via Ruth og Kent Kirk ApS -
WEST-MARINE A/S
Via ESE-HOLDING A/S -
SAFE TRANSFER A/S
Via WEST-MARINE A/S -
ESTOOL 2000 HOLDING A/S
Via ESE-HOLDING A/S -
EOT Energy A/S
Via ESTOOL 2000 HOLDING A/S -
DRALLE A/S
Via Ruth og Kent Kirk ApS -
Nordhavn A/S
Via Ruth og Kent Kirk ApS -
Nordic Battery Solutions ApS
Via Nordhavn A/S -
Tournon 2 ApS
Via Ruth og Kent Kirk ApS -
Calypso ApS
Via Tournon 2 ApS
Direktørposter (6)
-
Tournon 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2017 -
K Kirk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019 -
Ruth og Kent Kirk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2018 -
TOURNON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2018 -
ESE-HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2017 -
Calypso ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2015
Bestyrelsesposter (6)
-
DRALLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021 -
Nordhavn A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2019 -
Nordic Battery Solutions ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.07.2021 -
Hounisen Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2021 -
ESTOOL 2000 HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2001 -
EOT Energy A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2001
Tidslinje (142)
-
Nordic Battery Solutions ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
Nanna Kathrine E 697 ApS (Nu: Jette Kristine ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021 -
Onkel Skrue ApS (Nu: NAH Invest ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021
Blå bog (fortsat)
Kent har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 114 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,26% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør og Ejer
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
14.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kent Sand Kirk er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• TOURNON ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.292' DKK.
• K Kirk Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27.292' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som ESTOOL 2000 HOLDING A/S (25%), Ruth og Kent Kirk ApS (0,4%) samt ESE-HOLDING A/S (0,31%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Kent Sand Kirk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kent Sand Kirk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ESE-HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 269.018' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Hounisen Group ApS der præsenterede et underskud på 88.396' DKK.
Kent har i alt siddet i bestyrelsen hos 52 forskellige selskaber (heraf 17 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 79 år 5 måneder fra 1910 til 1989 hos JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 38.149' DKK (ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 390' DKK (Nanna Kathrine E 697 ApS (Nu: Jette Kristine ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.261.370' DKK (ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (Nu: ESVAGT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -227' DKK (Nanna Kathrine E 697 ApS (Nu: Jette Kristine ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Andreas Bernhard Kirk.