Niels Kjeldsen Eltorp
Karrieren startede hos: | SIRVA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 37.959' DKK SLP 11.102 A/S (Nu: Iron Mountain A/S) (2023) |
Største underskud: | -8.646' DKK BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 157.287' DKK BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S) (2022) |
Største gæld: | 367.730' DKK BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 320 årsværk hos BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S) (2022) |
Seed: 1568955840
Karrieren som erhvervsleder begyndte for nu flere år siden ved SIRVA ApS (tidligere SCANDINAVIAN AIR CARGO TEMINAL A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Niels Kjeldsen Eltorp i 22 år 7 måneder, før fratrædelsen den 22. april 1994.
I dag opererer virksomheden indenfor flytteforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.017' DKK.
Tidslinje (44)
-
GRENIE HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
GRENIE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Fjernarkiv Danmark ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
02.09.2005 - 19.02.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.09.2018 - 09.02.2024
Ejerandel: 5% -
Ejer
07.08.2016 - 17.01.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
30.04.1996 - 06.10.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.01.2007 - 12.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Kjeldsen Eltorp har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved IRON MOUNTAIN A/S der præsenterede et overskud på 2.703' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved TEAM DELTA HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 442' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 7 måneder fra 1971 til 1994 hos SIRVA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.959' DKK (SLP 11.102 A/S (Nu: Iron Mountain A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.646' DKK (BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150.456' DKK (BILSPEDITION A/S (Nu: SCHENKER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.324' DKK (GRENIE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Grethe Ulla Oppenhagen Eltorp.