Christian Clausen
Karrieren startede hos: | STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 272.499' DKK VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S) (2023) |
Største underskud: | -75.548' DKK Green Hydrogen Systems A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.415.208' DKK NORDEA FINANS DANMARK A/S (2015) |
Største gæld: | 19.683.170' DKK NORDEA FINANS DANMARK A/S (2019) |
Flest årsværk: | 190 årsværk hos VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S) (2020) |
Seed: 43193559
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (tidligere ØSTSJÆLLAND EJENDOMSAKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Clausen i 77 år, før fratrædelsen d. 20. marts 2001.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 525' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CC advisory
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
C2Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Clausen Capital ApS
Via C2Capital ApS -
More Ships ApS
Via Clausen Capital ApS -
Dee4 Capital Fund I K/S
Via More Ships ApS -
Dee4 Fund I Holding II GP ApS
Via Dee4 Capital Fund I K/S -
Dee4 Fund I Holding II K/S
Via Dee4 Fund I Holding II GP ApS -
Dee4 VesselCo 7 K/S
Via Dee4 Fund I Holding II K/S -
Dee4 VesselCo 7 GP ApS
Via Dee4 Capital Fund I K/S
Direktørposter (2)
-
C2Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2019 -
Clausen Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.05.2023 -
Clausen Capital ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (54)
-
Green Hydrogen Systems A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2023
Registreringsdato: 14.05.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 94 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2020 - 12.06.2022
Bestyrelsesmedlem
13.06.2022 - 09.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 14.05.2023
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
12.03.2018 - 04.12.2019
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Christian Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C2Capital ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Clausen Capital ApS (60%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Clausen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i STIFTELSEN SORØ AKADEMI der præsenterede et overskud på 33.683' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Green Hydrogen Systems A/S der præsenterede et underskud på 75.548' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 77 år fra 1924 til 2001 hos STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 272.499' DKK (VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S (Nu: VP SECURITIES A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 937' DKK (Clausen Capital ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.397.301' DKK (NORDEA FINANS DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.040' DKK (Clausen Capital ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Christoffer Østergaard Clausen.