Gotfred Edvard Grip Blom
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 1980 (44 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKAB B AF DEN 25.2.1980 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.774' DKK Industrien i Valby's Sociale Fond (2022) |
Største underskud: | -252' DKK Industrien i Valby's Sociale Fond (2020) |
Største egenkapital: | 82.934' DKK Industrien i Valby's Sociale Fond (2022) |
Største gæld: | 45.330' DKK Industrien i Valby's Sociale Fond (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Industrien i Valby's Sociale Fond (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANDELSSELSKAB B AF DEN 25.2.1980 A/S (7 år 5 måneder) |
Seed: 2033282479
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1980 i HANDELSSELSKAB B AF DEN 25.2.1980 A/S (tidligere BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER KØBENHAVN VEST AF 1980 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Gotfred Edvard Grip Blom i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 21. oktober 1987.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. oktober 2010.
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Industrien i Valby's Sociale Fond
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Industrien i Valby's Sociale Fond
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Industrien i Valby's Sociale Fond
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017
Blå bog (fortsat)
Gotfred har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2015 - 30.06.2017
Bestyrelsesmedlem
01.07.2017 - 01.03.2022
Direktør
01.07.2017 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Gotfred Edvard Grip Blom har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Industrien i Valby's Sociale Fond der præsenterede et overskud på 2.774' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Industrien i Valby's Sociale Fond der præsenterede et underskud på 252' DKK.
Gotfred har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 1980 til 1987 hos HANDELSSELSKAB B AF DEN 25.2.1980 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Gotfred' netværk er Erik Jensen Ellitsgaard.