Annalise Lind
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 1979 (45 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELINDCO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.212' DKK ELINDCO BYGGEFIRMA A/S (Nu: ELINDCO A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -9.161' DKK ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 158.964' DKK ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 143.873' DKK ELINDCO BYGGEFIRMA A/S (Nu: ELINDCO A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 169 årsværk hos ELINDCO BYGGEFIRMA A/S (Nu: ELINDCO A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELINDCO A/S (18 år 2 måneder) |
Seed: 162660857
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved ELINDCO A/S (tidligere ELINDCO BYGGEFIRMA A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Annalise Lind i 18 år 2 måneder, før stoppet den 18. juni 1997.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 21.778' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L Lind A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Tidslinje (17)
-
ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2014
Registreringsdato: 02.04.2014
Blå bog (fortsat)
Annalise har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.03.2008 - 01.08.2021
Ejer
02.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.03.2008 - 02.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.03.2008 - 02.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.03.2008 - 02.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1985 - 19.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Annalise Lind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L Lind A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 158.964' DKK. Gennem holdingselskabet L Lind A/S har Annalise derfor også andele i og .
Se også koncerndiagram for Annalise Lind, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) kunne fremvise et overskud på 32.364' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S) kunne fremvise et underskud på 9.161' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 24.731' DKK (ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 158.964' DKK (ELINDCO HOLDING A/S (Nu: L Lind A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 80.463' DKK (ELINDCO BYGGEFIRMA A/S (Nu: ELINDCO A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Annalise' netværk er Eva Hesselø.