Peter Rindom
Karrieren startede hos: | ASX 10386 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.423.817' DKK A/S MOTORTRAMP (2022) |
Største underskud: | -576.082' DKK A/S MOTORTRAMP (2014) |
Største egenkapital: | 5.035.738' DKK A/S MOTORTRAMP (2023) |
Største gæld: | 267.920' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES' (2023) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos NORDISK TEGNEMASKINE INDUSTRI A/S (Nu: NTI A/S) (2023) |
Seed: 893382985
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved ASX 10386 ApS (tidligere DE DANSKE IMPRÆGNERINGSANSTALTER AKTIESELSKAB) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Peter Rindom i 80 år 8 måneder, før fratrædelsen den 17. januar 1990.
Dengang var virksomhedens branche indenfor færdigbehandling af tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
A.R. Holding af 1999 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
A.R. Holding af 2020 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Østerhovedgaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
A. RINDOM A/S
Via A.R. Holding af 1999 ApS -
HANIAS ApS
Via A.R. Holding af 1999 ApS -
JJP ApS
Via A.R. Holding af 2020 ApS -
Søborg Hovedgade 66 A/S
Via JJP ApS -
A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN
Via Østerhovedgaard Holding ApS
Direktørposter (4)
-
A.R. Holding af 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
HANIAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.1930 -
Østerhovedgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
A.R. Holding af 1999 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020
Bestyrelsesposter (14)
-
A.R. Holding af 2020 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2020 -
STENSBYGAARD HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.06.2010 -
Stensbygaard Landbrug A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 12.06.2016 -
Østerhovedgaard Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2020 -
A. RINDOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.1933 -
A.R. Holding af 1999 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2020 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES'
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2015 -
Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 09.05.2019 -
A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.1923 -
JJP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2010 -
STENSBYGAARD AKTIESELSKABET AF 18. MAJ 1956
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.06.2010 -
INGENIØR SVEN SCHULTZ OG HUSTRU KAREN MARIE SCHULTZ. FØDT BERTELSEN'S FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2007 -
A/S MOTORTRAMP
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.04.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AMALIEGADE 49 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (70)
-
A.R. Holding af 2020 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
A.R. Holding af 2020 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2021
Registreringsdato: 13.06.2021 -
NV 94-96 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2020
Registreringsdato: 23.09.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 115 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
26.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Peter Rindom er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• A.R. Holding af 1999 ApS (ejer lige nu 64,06%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 62.574' DKK.
• A.R. Holding af 2020 ApS (ejer lige nu 44,74%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 62.574' DKK.
• Østerhovedgaard Holding ApS (ejer lige nu 55,28%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 62.574' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Peter Rindom, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Rindom har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved A/S MOTORTRAMP der præsenterede et overskud på 1.423.817' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved A/S MOTORTRAMP der præsenterede et underskud på 576.082' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 100 år 11 måneder fra 1923 til i dag hos A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.045.343' DKK (A/S MOTORTRAMP).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.691' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES').
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.035.738' DKK (A/S MOTORTRAMP).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1870 (Nu: ONEPLUSONE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Rindom.