Lissie Margrethe Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERGGREN & OXAGER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.385' DKK A/S FLEMMING SØRENSEN - RÅDGIVNING (2021) |
Største underskud: | -728' DKK A/S FLEMMING SØRENSEN - RÅDGIVNING (2016) |
Største egenkapital: | 12.066' DKK BERGGREN & OXAGER ApS (2023) |
Største gæld: | 11.093' DKK BERGGREN & OXAGER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ASX 14496 ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BERGGREN & OXAGER ApS (47 år 9 måneder) |
Seed: 841877257
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i BERGGREN & OXAGER ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Lissie Margrethe Sørensen i 43 år, inden stoppet d. 25. november 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 864' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASX 14496 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
N.F.S. INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
BERGGREN & OXAGER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.1976 -
A/S FLEMMING SØRENSEN - RÅDGIVNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2001
Tidslinje (8)
-
BERGGREN & OXAGER ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2019
Registreringsdato: 25.11.2019 -
ASX 14496 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019 -
J.B.I. FINMEKANISK RÅDGIVNING ApS (Nu: N.F.S. INVEST ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2004
Registreringsdato: 10.12.2004
Blå bog (fortsat)
Lissie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,5% -
Direktør
10.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.11.1976 - 25.11.2019
Bestyrelsesmedlem
24.11.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1982 - 17.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor ASX 14496 ApS landede et overskud på 1.558' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor J.B.I. FINMEKANISK RÅDGIVNING ApS (Nu: N.F.S. INVEST ApS) landede et underskud på 354' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.558' DKK (ASX 14496 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.066' DKK (BERGGREN & OXAGER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.424' DKK (J.B.I. FINMEKANISK RÅDGIVNING ApS (Nu: N.F.S. INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lissie' netværk er Niels Flemming Sørensen.