Hejne Fomsgaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1976 (48 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUMITECH ApS (Direktør) |
Største overskud: | 46.498' DKK HFA Holding 2019 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.032' DKK LUM-LED A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 218.961' DKK HFA Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 38.075' DKK HFA Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos LUMITECH ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af LUMITECH ApS (46 år 4 måneder) |
Seed: 1576158552
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved LUMITECH ApS (tidligere BO-WEST ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hejne Fomsgaard Andersen i 26 år 7 måneder, før stoppet den 22. januar 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. januar 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HFA Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LUMITECH ApS
Via HFA Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET V.S. 35-37 ApS
Via HFA Holding ApS -
LUM-LED A/S
Via HFA Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET ODINSVEJ 2 ApS
Via HFA Holding ApS -
LOKALVÆKST A/S
Via HFA Holding ApS -
HFA Holding 2019 ApS
Via HFA Holding ApS
Direktørposter (6)
-
LUM-LED A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2014 -
LUMITECH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.1978 -
EJENDOMSSELSKABET V.S. 35-37 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.1998 -
HFA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2019 -
EJENDOMSSELSKABET ODINSVEJ 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2001 -
HFA Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2019
Repræsentant (1)
-
Havnepladsens Ejerforening, Ringkøbing
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
LUM-LED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Havnepladsens Ejerforening, Ringkøbing
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
HAVNEVEJ 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
OUT-SIDER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2020
Registreringsdato: 10.01.2020
Blå bog (fortsat)
Hejne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
02.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37% -
Direktør og Ejer
02.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Direktør
09.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HFA Holding 2019 ApS kunne fremvise et overskud på 46.498' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor LUM-LED A/S kunne fremvise et underskud på 1.032' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hejne' netværk er Christian Esteban Fomsgaard Andersen.