John Brønnum Vognsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | JK DRONNINGLUND ApS (Revisor) |
Største overskud: | 138.131' DKK ENV FIBERNET A/S (Nu: NORD ENERGI FIBERNET A/S) (2022) |
Største underskud: | -36.914' DKK ENV FIBERNET A/S (Nu: NORD ENERGI FIBERNET A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.259.020' DKK NORD ENERGI NET A/S (2020) |
Største gæld: | 1.243.201' DKK ENERGI NORD A/S (Nu: Eniig Energi A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Revisor af SDR. SOLSBÆK SVINEFARM ApS (28 år 7 måneder) |
Seed: 1176856873
Det startede i 1981 hos JK DRONNINGLUND ApS (tidligere BJK MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING ApS) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred John Brønnum Vognsen i 8 år 3 måneder, før stoppet d. 5. januar 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. juni 1990.
Repræsentant (1)
-
Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.09.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
NORD ENERGI TEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.06.2011 -
NORD ENERGI NET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2023 -
NORD ENERGI FIBERNET A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.06.2011
Ejendomme (3)
Tidslinje (56)
-
NORD ENERGI NET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
NORD ENERGI NET A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023 -
Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.09.2022
Registreringsdato: 04.09.2022
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2014 - 30.12.2023
Bestyrelsesmedlem
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
John Brønnum Vognsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ENV FIBERNET A/S (Nu: NORD ENERGI FIBERNET A/S) der præsenterede et overskud på 138.131' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ENV FIBERNET A/S (Nu: NORD ENERGI FIBERNET A/S) der præsenterede et underskud på 36.914' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2011 til i dag hos NORD ENERGI FIBERNET A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 36.233' DKK (NORD ENERGI NET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 589' DKK (PELSDYRFARM KÆRGÅRD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.258.220' DKK (NORD ENERGI NET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 528' DKK (PELSDYRFARM KÆRGÅRD ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Peder Kjeldgaard.