Andreas Christian Tandrup
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T-safe A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 68.588' DKK LYNGBYVEJ 172 ApS (Nu: Heimstaden Rygården I ApS) (2020) |
Største underskud: | -18.088' DKK LYNGBYVEJ 172 ApS (Nu: Heimstaden Rygården I ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 233.731' DKK JOHS. TANDRUP METALVAREFABRIK HOLDING ApS (Nu: HACA Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 202.192' DKK 2XP INDUSTRY A/S (Nu: D LINE A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos 2XP INDUSTRY A/S (Nu: D LINE A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af T-safe A/S (46 år 3 måneder) |
Seed: 207011343
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved T-safe A/S (tidligere JOHS. TANDRUP, MATALVAREFABRIK ApS) i rollen som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Andreas Christian Tandrup i 40 år 6 måneder, før stoppet den 5. december 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 31.661' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HACA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BREMER BOLIG EJENDOMME ApS
Via HACA Holding ApS -
T-safe A/S
Via HACA Holding ApS -
TANDRUP ERHVERVS EJENDOMME ApS
Via HACA Holding ApS
Direktørposter (4)
-
BREMER BOLIG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010 -
HACA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.1997 -
T-safe A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.1978 -
TANDRUP ERHVERVS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
T-safe A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2012 -
HT Udlejning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2023
Tidslinje (73)
-
HT Udlejning ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
EJENDOMSINVESTERING DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
EJENDOMSINVESTERING DANMARK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021
Blå bog (fortsat)
Andreas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Direktør og Reel ejer
25.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2014 - 08.12.2021
Direktør
01.01.2017 - 08.12.2021
Reel ejer
30.11.2018 - 08.12.2021
Ejerandel: 33,5%
Andreas Christian Tandrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HACA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 233.731' DKK. Gennem holdingselskabet HACA Holding ApS har Andreas derfor også andele i BREMER BOLIG EJENDOMME ApS (33.34-49.99%), T-safe A/S (10-14.99%) og TANDRUP ERHVERVS EJENDOMME ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Andreas Christian Tandrup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Andreas Christian Tandrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS) der præsenterede et overskud på 54.962' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved HILLERØDGADE 36 ApS der præsenterede et underskud på 9.840' DKK.
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 7 måneder fra 2012 til i dag hos T-safe A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.088' DKK (LYNGBYVEJ 172 ApS (Nu: Heimstaden Rygården I ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 106.976' DKK (LYNGBYVEJ 172 ApS (Nu: Heimstaden Rygården I ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -213' DKK (HT Udlejning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Jan Severin Sølbæk.