Hans-Henrik Sachs
Karrieren startede hos: | MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.415' DKK K/S THORAVEJ 29 (2016) |
Største underskud: | -18.363' DKK K/S THORAVEJ 29 (2020) |
Største egenkapital: | 47.477' DKK K/S THORAVEJ 29 (2019) |
Største gæld: | 60.595' DKK K/S THORAVEJ 29 (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MOURITZEN & BITTERHOFF ApS (2023) |
Seed: 101725911
Karrieren som leder startede for alvor for nu meget længe siden i MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Hans-Henrik Sachs nu bestreddet i 64 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 253' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Sachs & Co I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S
Via HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS -
MOURITZEN & BITTERHOFF ApS
Via MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S
Direktørposter (3)
-
MOURITZEN & BITTERHOFF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2007 -
MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.1959 -
HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.1987
Bestyrelsesposter (2)
-
MOURITZEN & BITTERHOFF ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.1998 -
MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.1959
Tidslinje (23)
-
K/S THORAVEJ 29 (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
K/S THORAVEJ 29 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2021
Registreringsdato: 28.12.2021 -
SACHS & GRUT/KAREN SACHS &/ BOLETTE GRUT (Nu: Sachs & Co I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Hans-Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 64 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.02.2007 - Stadig aktiv
Direktør
26.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.10.1959 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
06.02.2007 - 08.06.2022
Ejerandel: 20-24.99%
Hans-Henrik Sachs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 394' DKK. Igennem holdingselskabet HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS har Hans-Henrik derfor også ejerandele i MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Hans-Henrik Sachs, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S THORAVEJ 29 kunne offentliggøre et overskud på 23.415' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S THORAVEJ 29 kunne offentliggøre et underskud på 18.363' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 291' DKK (MOURITZEN & BITTERHOFF ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 857' DKK (MOURITZEN & BITTERHOFF ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 394' DKK (HANS-HENRIK SACHS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Henrik' netværk er Karen Wendelbo Sachs.