Bjørn Ask Hansen
Karrieren startede hos: | VOLMER LINDS EFTF. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 408' DKK VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) (2015) |
Største underskud: | -348' DKK VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.069' DKK VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) (2021) |
Største gæld: | 44' DKK VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) (2020) |
Seed: 467911648
Karrieren som erhvervsperson begyndte for længe siden i VOLMER LINDS EFTF. ApS (tidligere VOLMER LINDS EFTF. A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bjørn Ask Hansen i 48 år, inden stoppet d. 13. april 2005.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 121' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VOLMER LINDS EFTF. ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
VOLMER LINDS EFTF. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.1957
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2005
Registreringsdato: 13.04.2005 -
VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.1986
Registreringsdato: 11.04.1986 -
VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.1957
Registreringsdato: 19.03.1957
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) landede et overskud på 408' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VOLMER LINDS EFTF. A/S (Nu: VOLMER LINDS EFTF. ApS) landede et underskud på 348' DKK.