Brian Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | SE TRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.757' DKK S. E. KASSE-SERVICE A/S (Nu: SE FINANS A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.171' DKK S. E. KASSE-SERVICE A/S (Nu: SE FINANS A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 50.821' DKK K.P. SERVICE & INVEST ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN) (2022-23) |
Største gæld: | 17.533' DKK GSG TRÆEXPORT A/S (Nu: SE TRADING ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos SE PACKING SYSTEM A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SE TRADING ApS (43 år) |
Seed: 33745457
Det hele begyndte den dag i 1981 hos SE TRADING ApS (tidligere GSG TRÆEXPORT A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Brian Schultz nu besiddet i 43 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 0' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
SE FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1999 -
SE PACKING SYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1999 -
NORD-EAST COMPANY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2011 -
SKAGEN EMBALLAGEFABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2016 -
SE TRADING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.1981 -
ATLANTIC PRIME SEAFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2006
Tidslinje (14)
-
SKAGEN EMBALLAGEFABRIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2016
Registreringsdato: 05.11.2016 -
NORD-EAST COMPANY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2011
Registreringsdato: 19.11.2011 -
MURERFIRMAET LARS JENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2010
Registreringsdato: 24.02.2010
Blå bog (fortsat)
Brian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Brian Schultz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos S. E. KASSE-SERVICE A/S (Nu: SE FINANS A/S) der præsenterede et overskud på 8.757' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos S. E. KASSE-SERVICE A/S (Nu: SE FINANS A/S) der præsenterede et underskud på 1.171' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år fra 1981 til i dag hos SE TRADING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Mogens Schultz.