Tom Bak
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINN BAK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.958' DKK SEF FIBER A/S (2018) |
Største underskud: | -37.939' DKK SEF FIBER A/S (2015) |
Største egenkapital: | 381.244' DKK SEF FIBER A/S (2021) |
Største gæld: | 315.206' DKK SEF FIBER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BKN-PRODUKTION A/S (Nu: BKN-Ejendomme ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BKN-Ejendomme ApS (23 år 11 måneder) |
Seed: 2031662247
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 hos FINN BAK ApS (tidligere BRDR. BAK, MUSIKHANDEL, NYBORG ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tom Bak i 10 år 10 måneder, inden stoppet den 15. februar 1993.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 23' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEN 15-17, HADERSLEV
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-48
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S GÅGADEN 15-17, HADERSLEV
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET GÅGADEN 15-17, HADERSLEV -
K/S HABRO-CHELTENHAM
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23
Bestyrelsesposter (3)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2005 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-48
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2013 -
K/S HABRO-CHELTENHAM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
K/S HABRO-READING, TRAVELODGE (Nu: K/S HABRO-READING, HOTEL) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
K/S HABRO-READING, TRAVELODGE (Nu: K/S HABRO-READING, HOTEL) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
BKN-PRODUKTION A/S (Nu: BKN-Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023
Blå bog (fortsat)
Tom har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.12.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.11.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.11.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Tom Bak har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SEF FIBER A/S der præsenterede et overskud på 17.958' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos SEF FIBER A/S der præsenterede et underskud på 1.680' DKK.
Tom har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 11 måneder fra 1999 til 2023 hos BKN-Ejendomme ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.724' DKK (SEF FIBER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 296.597' DKK (SEF FIBER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (Sustedt Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Henrik Tonnisen.