Ebbe Bouman Hindrup
Karrieren startede hos: | REDERIAKTIESELSKABET AF 30/12 1993 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.456' DKK STORM & PARTNERS A/S (Nu: Heidrick & Struggles A/S) (2015) |
Største underskud: | -19.333' DKK AKTIESELSKABET JØRGEN HALLUM (Nu: KEN STORKØKKEN A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 71.597' DKK STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 94.645' DKK AKTIESELSKABET JØRGEN HALLUM (Nu: KEN STORKØKKEN A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos AKTIESELSKABET JØRGEN HALLUM (Nu: KEN STORKØKKEN A/S) (2017-18) |
Seed: 364480115
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for længe siden i REDERIAKTIESELSKABET AF 30/12 1993 (tidligere AABENRAA REDERI-AKTIESELSKAB) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ebbe Bouman Hindrup i 71 år 6 måneder, inden stoppet d. 17. maj 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AMOV Apparel ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
able Aps
Ejerandel: 0%
Bestyrelsesposter (2)
-
ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2000 -
CYLOCK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (88)
-
LED-TEK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
C2C HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020 -
TIEDEMANN INDEPENDENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019
Blå bog (fortsat)
Ebbe har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 101 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
02.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2009 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Ebbe Bouman Hindrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i LED-TEK A/S der præsenterede et overskud på 2.078' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i LED-TEK A/S der præsenterede et underskud på 517' DKK.
Ebbe har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 6 måneder fra 1922 til 1994 hos REDERIAKTIESELSKABET AF 30/12 1993.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 16.010' DKK (AKTIESELSKABET JØRGEN HALLUM (Nu: KEN STORKØKKEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.242' DKK (CULTIVATOR DIAGNOSE A/S (Nu: INTENZ Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 29.729' DKK (AKTIESELSKABET JØRGEN HALLUM (Nu: KEN STORKØKKEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.809' DKK (AMOV Apparel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ebbe' netværk er Erling Nielsen.