Poul Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 1978 (46 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KODIF III ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KODIF III ApS (11 år 1 måned) |
Seed: 946164897
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos KODIF III ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Jensen i 11 år 1 måned, før stoppet d. 21. juni 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. januar 1990.
Tidslinje (10)
-
ApS KBUS 35 NR. 1275 (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET EXSTALD ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005 -
K/S EKSPORTSTALDENE I
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005 -
HORSENS HAVN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: HORSENS HAVN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2002
Registreringsdato: 10.01.2002
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
30.12.1998 - 31.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.1996 - 31.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2001 - 10.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.02.1991 - 03.12.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 1 måned fra 1978 til 1989 hos KODIF III ApS.