Jens Torben Nielsen
Karrieren startede hos: | HIBERNA I A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.271.000' DKK GN STORE NORD A/S (2021) |
Største underskud: | -137.000' DKK GN STORE NORD A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.587.000' DKK GN STORE NORD A/S (2023) |
Største gæld: | 1.920.988' DKK DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a. (2017-18) |
Flest årsværk: | 480 årsværk hos DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a. (2017-18) |
Seed: 2012389391
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i HIBERNA I A/S (tidligere AKTIESELSKABET AAGE PHILIP) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jens Torben Nielsen i 26 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 27. september 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. marts 1996.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDENSBORGHUSENE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (82)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDENSBORGHUSENE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
KOPENHAGEN FUR INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2016
Registreringsdato: 11.04.2016 -
KOPENHAGEN FUR EJENDOMSSELSKAB A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2016
Registreringsdato: 11.04.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.12.2017 - 23.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2013 - 18.04.2013
Bestyrelsesmedlem
09.10.2015 - 11.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.01.2013 - 11.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.11.2006 - 11.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Torben Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDENSBORGHUSENE der præsenterede et overskud på 6.469' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i OH BY KOPENHAGEN FUR A/S der præsenterede et underskud på 20.287' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 11 måneder fra 2024 til 1988 hos A/S BRANDTS VENTURES.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 343.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.850' DKK (DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.587.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.398' DKK (OH BY KOPENHAGEN FUR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Leif Jensen.