Stig Theilmann
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEND E. THEILMANN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 92.580' DKK EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -13.849' DKK EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (2022) |
Største egenkapital: | 493.061' DKK EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 347.628' DKK EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (2021) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EDC ERHVERV PEB AALBORG Holding A/S (24 år 11 måneder) |
Seed: 2115631658
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved SVEND E. THEILMANN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Stig Theilmann i 16 år 2 måneder, før stoppet den 6. marts 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 51' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THEILMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
THEILMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2001
Bestyrelsesposter (10)
-
EKADAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2009 -
EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2015 -
EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, FYN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023 -
EDC Erhverv Torben Larsen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2016 -
Landemærket Finans A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2005 -
EKADAN-EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2009 -
EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2005 -
EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, Aalborg P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2020 -
EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2014 -
EDC ERHVERV PEB AALBORG Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (82)
-
EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, FYN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, FYN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023 -
NONSTOPMEDIA A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Stig har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Theilmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 92.580' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH der præsenterede et underskud på 13.849' DKK.
Stig har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 11 måneder fra 1999 til i dag hos EDC ERHVERV PEB AALBORG Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 75.031' DKK (EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.016' DKK (EKADAN-EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 493.061' DKK (EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.145' DKK (EDC Poul Erik Bech, Godthåbsvej A/S).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Poul Erik Bech.