Erik Helge Kirsbo
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEOKON HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.752' DKK GEOKON A/S (Nu: GEOKON HOLDING A/S) (2019) |
Største underskud: | -3.206' DKK GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 20.164' DKK GEOKON A/S (Nu: GEOKON HOLDING A/S) (2021) |
Største gæld: | 4.765' DKK GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GEOKON HOLDING A/S (39 år 3 måneder) |
Seed: 798661260
Det begyndte for længe siden i GEOKON HOLDING A/S (tidligere GEOKON A/S) i hvervet som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Erik Helge Kirsbo i 32 år 10 måneder, inden stoppet d. 28. august 2012.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 123' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GEOKON HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GEOKON A/S
Via GEOKON HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
GEOKON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
GEOKON HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.08.2012 -
GEOKON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
GEOKON A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
GEOKON A/S (Nu: GEOKON HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2012
Registreringsdato: 28.08.2012 -
GEOKON HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2012
Registreringsdato: 28.08.2012
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.10.1979 - 28.08.2012
Ejer
17.06.1985 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
25.02.1992 - 01.11.2011
Bestyrelsesmedlem
25.02.1992 - 23.04.2001
Reel ejer
01.03.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.12.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.09.1991 - 01.10.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1989 - 03.03.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.1985 - 09.02.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Helge Kirsbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GEOKON HOLDING A/S (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.886' DKK. Gennem sit holdingselskab GEOKON HOLDING A/S har Erik dermed også andele i GEOKON A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Erik Helge Kirsbo, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor GEOKON A/S (Nu: GEOKON HOLDING A/S) landede et overskud på 2.752' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S) landede et underskud på 3.206' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.088' DKK (GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.886' DKK (GEOKON A/S (Nu: GEOKON HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.627' DKK (GEOKON EDB A/S (Nu: GEOKON A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Anne Kirsbo.